— i77 —
autre, de serment preste, et troisiesme, contenant que led. sr de Gautier suit et sert ordinairement, des années 1619 et 1620.
Cayer des recognoissances passées en faveur du sieur Baltazar, sgr d'Aiguine, en l'année 1622.
Mariage de Monsieur Marc-Antoine de Gautier, sr de Vacheresse, fils de messire Baltazar, sgr d'Aiguine, avec demoiselle Aymare de Thomas, du 2 juin 1624, signé Malherbe et Mourchon, notaires.
Election de Syndic de la noblesse, en faveur dud. sr Marc-Antoine, du 13 febvrier 1639.
Divers certifficats, tant des comtes d'Alais, d'Harcourt que de Carces, comme le sr Marc-Antoine de Gaultier, sieur d'Aiguine, a servi Sa Majesté soit au ban, prise des Isles, que autres endroits, ez années 1637, 1639 et 1642.
Mariage de messire Joseph de Gaultier, sieur de A^acheresse, fils de noble et illustre sgr Marc-Antoine, sgr d'Aiguine, avec demoiselle Thérèse de Clapiers, du 20 mars 1646, signé Amoreux, notaire.
Extraict en abrégé de l'Histoire de Provence faicte par Nostradamus et sur la vente faicte par M. le comte de Carces de la portion de Sénés, au f° 834, où parle de la famille de Gaultier, avec ses armes blasonnées.
Extraict de la dellibération de la vénérable Langue de Provence, tenue à Malte, le 22 novembre 1644, ou apert .que Jean de Gautier d'Aiguine fust receu au rang des chevalliers. Congé en suite donné aud. sr de Gautier, du 27 juillet 1645.
Extraict du baptistère dud. noble Jean de Gautier, fils de messire MarcAntoine, sr d'Aiguine, et de la dame de Thomas, du 30 novembre 1628, signé Cougourdan, vicaire. — Faict à Aix, le 23 octobre 1667.
DE GERENTE. — La Bruyère
Entre le P. G., etc. et noble François-Gabriel de Gerente, sr de la Bri^ère, consgr de Cabanes, et frère Louis de Gerente de la Bruyère, chevallier de l'Ordre St Jean de Hierusalem, etc.
Testament de Baltazar de Gerente, sgr de Senas, et de Monclar, qualiffié fils de Guigonet de Gerente, sgr desd. lieux et de Sallonet, et de demoiselle Allemande, du 9 juin 1438.
Lettres partantes du Roy René, du 8 juillet 1437, portant provisions de la charge de son maistre d'hôtel de la personne dud. Baltazar de Gerente, qualiffié en icelle : Nostre amé et féal conseiller Gerente, escuyer.
Transaction passée entre nobles Thomas et Baltazar de Gerente, fils dud. Baltazar premier, de l'année 1484.